Zoul
佳发教育(300559)01月12日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者贵公司目前的股东数是多少
佳发教育董秘您好,股东人数请您参考公司披露的定期报告或是持股东身份证明文件联系(028-65293708)公司证券与投资部小伙伴进行查询!
投资者贵公司元生涯教育是否开放数字人技术
佳发教育董秘佳元生涯教育中心,是公司遵照国家教育“双减”、新高考改革和学生综合素质评价等系列政策要求,依托江油丰富的自然、历史、文化、旅游、农业和工业等资源禀赋,引入国际生涯教育先进理念,注入时代性、系统性、专业性、整体性、智能性和交互性等特色元素,打造的区域级生涯教育综合体。谢谢!
佳发教育2021三季报显示,公司主营收入2.84亿元,同比下降32.61%;归母净利润9184.36万元,同比下降46.8%;扣非净利润9086.56万元,同比下降46.51%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入8688.44万元,同比下降25.28%;单季度归母净利润3235.59万元,同比下降40.53%;单季度扣非净利润3219.54万元,同比下降37.24%;负债率15.06%,投资收益7.03万元,财务费用-971.82万元,毛利率59.87%。
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;证券之星估值分析工具显示,佳发教育(300559)好公司评级为3星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为3.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
佳发教育主营业务研发、生产、销售、实施具有自主知识产权和自主品牌的教育息化产品并为用户提供相关服务
公司董事长为袁斌。袁斌先生:1961年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,1982~1996年任职于总参第五十七研究所,先后从事专业研究工作与科研管理;1996~2005年9月任职于成都市房产管理局;2010年3月至今任成都佳发灏泰科技有限公司执行董事;2018年7月至今任成都佳发安泰息工程有限公司执行董事兼总经理;2019年1月至今任成都佳发教育服务有限公司、成都佳发教育科技有限公司执行董事兼总经理;2005年10月至今在公司工作,现任公司董事长、法定代表人。
本文由证券之星数据中心根据公开数据汇总整理,不构成投资意见或建议,如有问题,请联系我们。
分享:
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
1人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:东源华信(北京)资本管理有限公司详情>>
答:一般项目:软件开发;软件的销售详情>>
答:数字人的注册资金是:1.06亿元详情>>
答:数字人上市时间为:2020-12-08详情>>
答:每股资本公积金是:0.51元详情>>
周五移动转售概念主力资金净流入5.63亿元 北纬科技、拓维信息涨幅居前
今日电子身份证概念主力资金净流入3574.48万元,任子行、南天信息等股领涨
电子政务概念整体大涨,通达海涨幅20.01%,任子行涨幅19.94%
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
Zoul
佳发教育董秘回复佳元生涯教育中心是区域级生涯教育综合体
佳发教育(300559)01月12日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者贵公司目前的股东数是多少
佳发教育董秘您好,股东人数请您参考公司披露的定期报告或是持股东身份证明文件联系(028-65293708)公司证券与投资部小伙伴进行查询!
投资者贵公司元生涯教育是否开放数字人技术
佳发教育董秘佳元生涯教育中心,是公司遵照国家教育“双减”、新高考改革和学生综合素质评价等系列政策要求,依托江油丰富的自然、历史、文化、旅游、农业和工业等资源禀赋,引入国际生涯教育先进理念,注入时代性、系统性、专业性、整体性、智能性和交互性等特色元素,打造的区域级生涯教育综合体。谢谢!
佳发教育2021三季报显示,公司主营收入2.84亿元,同比下降32.61%;归母净利润9184.36万元,同比下降46.8%;扣非净利润9086.56万元,同比下降46.51%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入8688.44万元,同比下降25.28%;单季度归母净利润3235.59万元,同比下降40.53%;单季度扣非净利润3219.54万元,同比下降37.24%;负债率15.06%,投资收益7.03万元,财务费用-971.82万元,毛利率59.87%。
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;证券之星估值分析工具显示,佳发教育(300559)好公司评级为3星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为3.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
佳发教育主营业务研发、生产、销售、实施具有自主知识产权和自主品牌的教育息化产品并为用户提供相关服务
公司董事长为袁斌。袁斌先生:1961年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,1982~1996年任职于总参第五十七研究所,先后从事专业研究工作与科研管理;1996~2005年9月任职于成都市房产管理局;2010年3月至今任成都佳发灏泰科技有限公司执行董事;2018年7月至今任成都佳发安泰息工程有限公司执行董事兼总经理;2019年1月至今任成都佳发教育服务有限公司、成都佳发教育科技有限公司执行董事兼总经理;2005年10月至今在公司工作,现任公司董事长、法定代表人。
本文由证券之星数据中心根据公开数据汇总整理,不构成投资意见或建议,如有问题,请联系我们。
分享:
相关帖子